Karl Volkert
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-24.02.1929 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-31.05.1919 - Mitglied der Prov. Nationalversammlung, SdP
21.10.1918-16.02.1919
Kurzbiografie
Geb.: 11.02.1868, Eßlingen (Württemberg)
Verst.: 24.02.1929, Wien
Berufliche Tätigkeit: Privatbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
- Reichsratsabgeordneter 1911
Beruflicher Werdegang
- Privatbeamter
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Goldarbeitergehilfe
- siebenklassige Volksschule
Sonstiges
siehe auch: Biografisches Lexikon der Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918Stand: 02.01.1990