Johann Thullner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
04.01.1924-20.05.1927 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
13.07.1922-20.11.1923 - Vorsitzender des Bundesrates
01.06.1925-30.11.1925
Kurzbiografie
Geb.: 29.08.1880, Mosonszolnok/Zanegg (Westungarn)
Verst.: 09.06.1937, Neusiedl am See
Berufliche Tätigkeit: Pfarrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Landesparteileitung der CSP Burgenland 1922
- Landesparteiobmann der CSP Burgenland 1923-1929
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1927-1933
- Mitglied der Burgenländischen Landesregierung 1927-1929
- Landtagspräsident 1930-1933
- Landeshauptmann des Burgenlandes 1929-1930
Beruflicher Werdegang
- Päpstlicher Hausprälat 1931
- Pfarrer in Neusiedl am See 1919
- Domkaplan in Ödenburg 1916-1918
- Totis und Ungarisch Altenburg
- Wieselburg
- Kaplan in Markt St. Martin
Bildungsweg
- Studium der Theologie in Györ (Priesterweihe 1904)
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 26.10.2009