Johann Thomas Wancura
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.08.1932-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II. GP), CSP
11.11.1924-18.05.1927
Kurzbiografie
Geb.: 06.02.1869, Wittingau/Trebon (Böhmen)
Verst.: 23.06.1939, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bankier
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Rat der Stadt Wien 1934
- Präsident der Wiener Börsekammer 1935
- Vizepräsident des Bankenverbandes
- Präsident der Kasino AG
Beruflicher Werdegang
- Kaiserlicher Rat 1910, Kommerzialrat 1918
- Alleininhaber des Bankhauses Schellhammer & Schattera 1910
- Gesellschafter des Bankhauses Schellhammer & Schattera 1902
- Praktikant im Bankhaus des Schwagers Karl Schellhammer 1884
Bildungsweg
- Handelsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Päpstlicher Ehrenkämmerer.
Stand: 02.01.1990