Rudolf Zarboch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), NWB
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), GdP
20.11.1923-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 11.04.1878, Seebenstein (Niederösterreich)
Verst.: 23.02.1960, Spitz (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Hauptschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizebürgermeister von Spitz 1919
Beruflicher Werdegang
- Hauptschuldirektor in Spitz 1927
- Lehrer an den Bürgerschulen in Bautsch in Nordmähren und in Spitz an der Donau
- Volksschullehrer in St. Ägyd am Neuwald
Bildungsweg
- Fachlehrerprüfung
- Lehrerbildungsanstalt in Budweis
- Untermittelschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990