Dr. Gustav Schreiner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Prov. Nationalversammlung, DnP
21.10.1918-16.02.1919
Kurzbiografie
Geb.: 11.06.1847, Nemelkau/Nemilkov (Böhmen)
Verst.: 14.06.1922, Oberstankau/Hosni Stankov (Böhmen)
Berufliche Tätigkeit: Gutsbesitzer, Geheimer Rat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Böhmischen Landtag 1896
- Reichsratsabgeordneter 1901
- Minister ohne Portefeuille 15.11.1908-22.2.1910
Beruflicher Werdegang
- Gutsbesitzer
- Notar
- Gerichtspraxis in Wien und Gloggnitz
Bildungsweg
- Studium der Rechte
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990