abs. iur. Otto Steinegger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-17.01.1950 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
27.04.1934-02.05.1934
Kurzbiografie
Geb.: 08.05.1888, Innsbruck
Verst.: 17.01.1950, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Landesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Tiroler Landtag 1925-1929
- Mitglied des Bundestages 1934-1938
- Mitglied des Staatsrates 1934-1938
- Mitglied der Landesparteileitung der ÖVP Tirol
- Obmann-Stellvertreter des ÖAAB Tirol
- Landesparteiobmann der ÖVP Tirol 1946-1950
Beruflicher Werdegang
- Landesbeamter 1929
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Innsbruck
- Gymnasium in Brixen
- Volksschule
Stand: 02.01.1990