Andreas Eisl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, F
07.11.1994-26.04.1999 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
02.05.1994-06.11.1994 - Ordner des Bundesrates
01.01.1997-26.04.1999
Kurzbiografie
Geb.: 27.03.1940, Oberndorf
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Gemeindevertretung von St. Georgen bei Salzburg 1972-1989
- Abgeordneter zum Salzburger Landtag 1983-1994
- Kammerrat der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg 1975-1995
Beruflicher Werdegang
- Handelsvertreter (Landmaschinenhandel) seit 1969
- Landwirt 1972-1995
Bildungsweg
- Ausbildung zum landwirtschaftlichen Meister
- Pflichtschulen
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 26.04.1999