Mag. Eduard Mainoni
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXI.-XXII. GP), F
29.10.1999-06.07.2004 - Mitglied des Bundesrates, F
27.04.1999-28.10.1999 - Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
25.06.2004-11.01.2007 - Ordner des Nationalrates
20.12.2002-06.07.2004
Kurzbiografie
Geb.: 10.02.1958, Salzburg
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Salzburg 1992-1999
- Klubobmann des Gemeinderatklubs der FPÖ Salzburg 1992-1999
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Salzburg 1994-1998
Beruflicher Werdegang
- Mitglied der Geschäftsleitung des Österreichischen Wachdienstes 2002
- Direktor des Österreichischen Wachdienstes 1986-2001
- Rechtspraktikum am Bezirks- und Landesgericht Salzburg 1985-1986
Bildungsweg
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg (Mag. iur. 1985)
- Gymnasium in Salzburg 1968-1976
- Volksschule in St. Andrä/Salzburg 1964-1968
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020