Mag. Dietmar Hoscher
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), SPÖ
20.12.2002-29.10.2006 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
22.10.1999-18.12.2002
Kurzbiografie
Geb.: 05.06.1962, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Sekretär der Zentralen Kontrollkommission des ÖGB 1988-31.1.2003
Beruflicher Werdegang
- Mitglied des Vorstandes Österreichische Sportwetten Gesellschaft seit 2000
- Generalbevollmächtigter seit 1.1.2004
- im Management der Casinos Austria tätig seit 1998
- Ministersekretär im Bundesministerium für Finanzen 1995-1998
- Klubsekretär im Parlament 1989-1995
- volkswirtschaftlicher Referent in der Oesterreichischen Nationalbank 1986-1988
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ludwig Boltzmann Institut 1984-1985
Bildungsweg
- Studium der Volkswirtschaft an der Universität Wien (Mag. rer. soc. oec. 1984)
- Bundesrealgymnasium in Wien 1972-1980
- Volksschule in Wien 1968-1972
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.05.2009