Jakob Mädl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII.-VIII. GP), ÖVP
18.03.1953-09.06.1959 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
04.11.1949-18.03.1953 - Vorsitzender der 6. Bundesversammlung
21.06.1951 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1951-30.06.1951
Kurzbiografie
Geb.: 13.04.1896, Mönchhof
Verst.: 02.12.1978, Neusiedl am See
Berufliche Tätigkeit: Hauptschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizebürgermeister der Freistadt Rust 1927-1928
- Bürgermeister von Neusiedl am See
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Neusiedl am See
Beruflicher Werdegang
- Regierungsrat
- Bezirksschulinspektor 1945
- Pensionierung 1938
- Hauptschuldirektor in Neusiedl am See 1928-1938
- Hauptschuldirektor in Rust 1925-1928
- Bürgerschulprofessor in Rust 1920-1925
Bildungsweg
- Hochschule zur Heranbildung von Bürgerschulprofessoren in Budapest
- Lehrerbildungsanstalt in Modern (bei Preßburg)
- Bürgerschule Kapuvar (Ungarn)
- Volksschule in Mönchhof
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1938 Schutzhaft (zweieinhalb Jahre).
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990