Karl Brunner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), ÖVP
22.04.1953-02.06.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-18.03.1953
Kurzbiografie
Geb.: 31.12.1889, Vitis (Niederösterreich)
Verst.: 03.04.1964, Graz
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Murau 1924-1938
- Gauführer des Heimatschutzes 1919-1936
- Präsidialmitglied der Klein- und Mittelbrauindustrie Österreichs
- Obmann des Elektrizitätswerkes Murau
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des schwiegerväterlichen Kaufmannsgeschäftes 1914
Bildungsweg
- Handelsschule
- Volksschule
Sonstiges
1938 verhaftet, zu lebenslänglichem schweren Kerker verurteilt, bis 1945 in der Strafanstalt Karlau inhaftiert.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990