DDr. Herwig van Staa
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Landeshauptmann von Tirol
26.10.2002-01.07.2008
Kurzbiografie
Geb.: 10.06.1942, Linz
Berufliche Tätigkeit: Präsident des Tiroler Landtags
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-31.1.2005
- Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck seit 1989
- Bürgermeister von Innsbruck seit 1994
- Präsident des Tiroler Landtags seit 1.7.2008
- Landesparteiobmann der ÖVP Tirol seit 2001
- Mitglied des Vorstandes der Europäischen Volkspartei
- Vizepräsident des Österreichischen Städtebundes seit 1995
- Präsident der Europäischen Kommunal- und Regionalpolitischen Vereinigung seit 1995
- Vizepräsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas seit 1996
- Präsident der Kammer der Gemeinden Europas seit 1998
- Präsident des Congresses der Gemeinden und Regionen im Europarat seit 2002
Beruflicher Werdegang
- Mit der Übernahme des Bürgermeisteramtes Karenzierung ohne Bezüge
- Assistenzprofessor 1989
- Leiter dieses Instituts seit 1980
- Assistent am Forschungsinstitut für Alpenländische Land- und Forstwirtschaft der Leopold-Franzens-Universiät Innsbruck 1974
- Geschäftsführender Gesellschafter in einem Raum- und Sozialforschungsinstitut 1971
Bildungsweg
- Studien an der Universität Innsbruck: Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Volkskunde und Soziologie (Dr. iur, Dr. phil. und Gleichstellung mit Mag. rer. soc. oec.)
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 01.07.2008