Ing. Franz Winkler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), LBd
02.12.1930-02.05.1934 - Betraut mit der sachlichen Leitung der wirtschaftspolitischen Angelegenheiten
20.05.1932-10.05.1933 - Betraut mit der sachlichen Leitung der Angelegenheiten der inneren Verwaltung
29.01.1932-20.05.1932 - Vizekanzler
29.01.1932-21.09.1933 - Bundesministert mit der sachlichen Leitung der inneren Angelegenheiten betraut im Bundeskanzleramt
20.06.1931-29.01.1932 - Bundesminister mit der sachlichen Leitung der inneren Angelegenheiten betraut im Bundeskanzleramt
04.12.1930-16.06.1931
Kurzbiografie
Geb.: 20.03.1890, Zwickau/Cvikov (Böhmen)
Verst.: 16.10.1945, Graz
Berufliche Tätigkeit: Agraringenieur
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
- Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung
- Mitbegründer der Steirischen Bauernbundes
- Reichsparteiobmann des Landbundes für Österreich 1932
- Bruch mit Dollfuß 1933
Beruflicher Werdegang
- Betriebsleiter einer Fabrik für wärmetechnische Apparaturen in Wien/Inzersdorf
- Stellung in einer Brotfabrik
- Pflanzeninspektor des Landes Steiermark in Graz
- Beamter im Tiroler Landeskulturrat 1913
- Gutsbeamter in Böhmen
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Mittelschule in Kaaden
- Ackerbauschule in Böhmisch-Leipa
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Flucht in die Tschechoslowakei 1934, ausgebürgert aus Österreich 1936, nach dem Anschluß Rückkehr.
Stand: 02.01.1990