Dr. Herbert Salcher
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI. GP), SPÖ
19.05.1983-31.05.1983 - Bundesminister für Finanzen
20.01.1981-10.09.1984 - Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz
05.11.1979-20.01.1981
Kurzbiografie
Geb.: 03.11.1929, Innsbruck
Verst.: 09.11.2021, Wörgl
Berufliche Tätigkeit: Jurist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied und Funktionär der Sozialistischen Jugend 1946
- Mitglied des Gemeinderates von Innsbruck 1960-1969
- Landesparteiobmann der SPÖ Tirol 1969-1981
- Zweiter Landeshauptmann-Stellververtreter von Tirol 1970-1979
Beruflicher Werdegang
- Direktor-Stellvertreter 1962-1970
- Leiter der Rechtsabteilung 1955
- Angestellter der Tiroler Gebietskrankenkasse 1950
- während des Studiums Hilfsarbeiter im Baugewerbe und in einer Großbäckerei
Bildungsweg
- Universität Innsbruck (Promotion 1955)
- Bundesrealgymnasium in Innsbruck (Matura 1948)
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990