Franz Gabriele
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XI. GP), ÖVP
14.12.1962-31.03.1970 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
10.12.1954-20.11.1962
Kurzbiografie
Geb.: 18.11.1903, Oberhollabrunn
Verst.: 16.09.1986, Hollabrunn
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Verschiedene Funktionen in der christlichen Beamtengewerkschaft und in der Bundesbeamtenkammer
- Mitglied der Bundesleitung des ÖAAB 1946
- Obmann der Bundessektion Öffentlicher Dienst im ÖAAB
- Mitglied der Landesparteileitung der ÖVP Wien
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Beratenden Versammlung des Europarates 1960-1963 sowie 1966-1970
Beruflicher Werdegang
- Hofrat
- Bundesbeamter
Bildungsweg
- Studium der Rechte (8 Semester) an der Universität Wien
- Technisch-gewerbliche Bundesanstalt (erlernter Beruf: Bautechniker)
- Bürgerschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990