Dr. Alfred Gürtler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920 - Präsident des Nationalrates
13.12.1928-04.12.1930 - Bundesminister für Finanzen
27.01.1922-10.05.1922 - Betraut mit der Fortführung der Verwaltung des Bundesministeriums für Finanzen
26.01.1922-27.01.1922 - Bundesminister für Finanzen
07.10.1921-26.01.1922
Kurzbiografie
Geb.: 30.10.1875, Deutsch-Gabel/Nemecké Jablonné (Böhmen)
Verst.: 15.03.1933, Graz
Berufliche Tätigkeit: Ordentlicher Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vertreter der Christlichsozialen in der österreichischen Delegation zu den Friedensverhandlungen von St. Germain
- Landeshauptmann der Steiermark 1926-1927
Beruflicher Werdegang
- Mitglied der Staatswissenschaftlichen Prüfungskommission
- Professor für Statistik und österreichisches Finanzrecht an der Universität Graz
Bildungsweg
- Universität
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990