Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
27.01.1922-31.05.1922
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Äußeres
27.01.1922-31.05.1922
- Betraut mit der Fortführung der Verwaltung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft
26.01.1922-27.01.1922
- Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
21.06.1921-26.01.1922
Aktivitäten
Parlamentarische Aktivitäten
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Aktivitaeten","pagesize":20,"definition":{"bez":"PERS_AKTIVIT_025","listeId":25,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64229]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":9,"ascDesc":"DESC"}}
Mediathek
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"SEARCH","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Medien","pagesize":20,"hasPaging":false,"showMore":true,"definition":{"bez":"BIO_252","listeId":252,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64229]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":11,"ascDesc":"DESC"}}