Mag. Hilmar Kabas
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI. GP), FPÖ
01.06.1983-16.12.1986 - Volksanwalt
29.11.2006-30.06.2007
Kurzbiografie
Geb.: 06.01.1942, Wien
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtrat der Stadt Wien 1990-1996
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag 1996
- Zweiter Präsident des Wiener Landtages 1996-1998
- Landesobmann des Ringes Freiheitlicher Jugend (RFJ) Wien 1961-1968
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Wien/Innere Stadt 1975
- Mitglied des Landesparteivorstandes und Finanzreferent der FPÖ Wien 1977
- Mitglied der FPÖ Bundesparteileitung 1978
- Bezirksrat und Klubobmann in der Bezirksvertretung der FPÖ Wien/Innere Stadt 1978
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Wien 1981-1998
- Landesparteiobmann der FPÖ Wien 1998
- Klubobmann der FPÖ-Gemeinderats- und Landtagsfraktion 1998
- Mitglied des Aufsichtsrates der Creditanstalt-Bankverein 1980-1983
- Mitglied des ORF-Kuratoriums 1993-1996
Beruflicher Werdegang
- Parlamentsdirektion
- Finanzverwaltung
- Gerichtsjahr
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Mag. iur.)
- Realgymnasium Wien (Matura 1960)
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020