Waltraud Klasnic
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
25.10.1977-22.06.1981 - Landeshauptmann von Steiermark
23.01.1996-25.10.2005
Kurzbiografie
Geb.: 27.10.1945, Graz
Berufliche Tätigkeit: Landeshauptmann von Steiermark
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-31.1.2005
- Mitglied des Gemeinderates von Weinitzen 1970-1975 sowie 1980-1984
- Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag 1981-1988
- Dritte Präsidentin des Steiermärkischen Landtages 1983-1988
- Landesrätin von Steiermark 1988-1993
- Landeshauptmann-Stellvertreterin von Steiermark 1993-1996
- Ortsleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Weinitzen 1970
- Hauptbezirksleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Graz/Umgebung 1972-1977
- Landesleiterin-Stellvertreterin der Österreichischen Frauenbewegung Steiermark 1975-1977
- Landesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Steiermark 1977-1990
- Landesgruppenobfrau des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB) Steiermark 1990-1997
- Vizepräsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes 1993
- Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP 1995
- Landesparteiobfrau der ÖVP Steiermark 1996
- Kammerrat der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Steiermark Graz, Sektion Verkehr 1975
- Landesleiterin der Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen (KÖF) Steiermark 1974-1993
- Bundesleiterin der Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen (KÖF) 1993
Beruflicher Werdegang
- Aufbau und Führung eines Transportunternehmens
- Verkäuferin in einem Kinderbekleidungsgeschäft
Bildungsweg
- Hauptschule in Graz 1955-1959
- Volksschule in Graz 1951-1955
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 25.10.2005