Šupuk, Ante Ritter von
Biografie
geb. 21.08.1838 Borgo di Terra/Varoš, Gemeinde Sebenico/Šibenik, Dalmatien
gest. 11.05.1904 Sebenico/Šibenik, Dalmatien
röm.-kath.
Vater: Marko Š., Mühlen- und Gutsbesitzer
verh. Filomena Carbonetti, 1 Tochter († 1880), 1 Sohn († 1903)
Schulbildung in Sebenico und Zara/Zadar (Dalmatien)
Gutsbesitzer und Eigentümer der Krkamühlen (Krka-Fall) in Lozovac, Gemeinde Sebenico; 1895 Bau eines Wasserkraftwerks an der Krka zur Stromversorgung von Sebenico (erstes kommerzielles Wechselstrom-Wasserkraftwerk Europas)
1870-1904 dalmatinischer Landtag; 1870 Gemeinderat, 1873-1903 Bürgermeister von Sebenico
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1904
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Dalmatien, Städte 1 Zara, Sebenico, Lesina, Cittavecchia, Curzola und Handels- und Gewerbekammer Zara
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Dalmatien, Städte 1 Zara etc. und Handels- und Gewerbekammer Zara
VIII. Legislaturperiode 11.05. 1891-22.01.1897
Dalmatien, Städte 1 Zara etc. und Handels- und Gewerbekammer Zara
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Dalmatien, Städte 1 Zara etc. und Handels- und Gewerbekammer Zara
X. Legislaturperiode 31.01.1901-11.05.1904 (Tod)
Dalmatien, Städte 1 Zara etc. und Handels- und Gewerbekammer Zara
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub des rechten Zentrums; 1891 Klub der Konservativen; 23.11.1893 Hrvatsko-slovenski klub (Kroatisch-slowenischer Klub); 1897 Slovanska krščansko-narodna sveza (Slavischer christlich-nationaler Verband); 1901 Kroatsko-slovenski Klub (Slovenisch-kroatischer Klub); 10.6.1902 Slovanska zveza (Slawischer Verband) [kroatische Nationalpartei]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1879; Hahn 1885; Dalmatinski Sabor; Narodni List; Taufmatriken Šibenik-Varoš, familysearch.org