Anna Elisabeth Achatz
(bis 28.9.2000: Anna Elisabeth Aumayr)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIX.-XXI. GP), F
07.11.1994-19.12.2002 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
05.11.1990-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 07.05.1950, Hörstorf, Gemeinde Fraham (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Landwirtin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann-Stellvertreterin des Klubs der Freiheitlichen Partei Österreichs 2000-2002
Beruflicher Werdegang
- Bäuerin seit 1972
- Bürokauffrau 1967-1970
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule für Mädchen 1970-1971
- kaufmännische Lehre in einem Baumeisterbetrieb 1964-1967
- Hauptschule 1960-1964
- Volksschule 1956-1960
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 19.12.2002