Franz Christoph
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
20.05.1927-24.04.1931 - Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-12.05.1921
Kurzbiografie
Geb.: 03.12.1877, Velm (Niederösterreich)
Verst.: 21.12.1946, Brunn am Gebirge
Berufliche Tätigkeit: Oberinspektor der ÖBB i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1921-1927
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich 1921-1927
Beruflicher Werdegang
- Bahnbeamter ab 1900
- Lehrer in Stixneusiedl 1897-1899
- Abhalten von Fachkursen für Verwaltung und Statistik
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt in Wiener Neustadt
Stand: 02.01.1990