Matthias Achs
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII.-XX. GP), SPÖ
13.01.1989-28.10.1999 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
06.07.1981-30.09.1985
Kurzbiografie
Geb.: 06.12.1939, Gols (Burgenland)
Verst.: 25.05.2011, Gols (Burgenland)
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Gols 1972-2006
- Bürgermeister von Gols 1977-2006
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1985-1989
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Gols 1976
- Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreter der SPÖ Neusiedl am See 1982
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Burgenland 1982
Beruflicher Werdegang
- Amtsdirektor 1991, Regierungsrat 1993
- Leiter des Präsidial- und Personalreferates 1976-1981
- Strafreferent 1967-1976
- Beamter des Gehobenen Verwaltungsdienstes der Bundespolizeidirektion Eisenstadt ab 1967
- Sicherheitswachebeamter 1961-1967
Bildungsweg
- Beamtenmatura 1966
- Polizeischule 1961-1963
- Pflichtschulen
- Präsenzdienst 1959-1960
Ehrenzeichen
- Komturkreuz des Landes Burgenland
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 01.06.2011