Dr. Jörg Iro
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII. GP), ÖVP
15.10.1974-06.05.1975 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
10.12.1962-15.10.1974 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1966-30.06.1966
Kurzbiografie
Geb.: 16.09.1926, Wien
Verst.: 14.01.2017, Wien
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Ortsparteiobmann der ÖVP Weyregg am Attersee 1952-1960
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP Vöcklabruck 1960-1975
- Landesobmann des Österreichischen Akademikerbundes, Landesgruppe Oberösterreich 1968-1975
- Justizsprecher der Bundesparteileitung der ÖVP 1970-1971
Beruflicher Werdegang
- Rechtsanwalt in Vöcklabruck 1956-1990
- Konzipient in Schwanenstadt und Vöcklabruck 1951-1956
- Gerichtspraxis am Landesgericht für Strafsachen Wien sowie in Vöcklabruck und Wels 1950-1951
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Dr. iur.) 1947-1950
- Studium der Theologie (drei Semester) 1945-1946
- Humanistisches Gymnasium in Wien VI 1936-1944
- Volksschule in Wien VI 1932-1936
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.01.2017