Johann Lackner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
01.12.1920-04.05.1922 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-08.05.1919
Kurzbiografie
Geb.: 16.10.1875, Reitdorf (Salzburg)
Verst.: 15.03.1927, Reitdorf
Berufliche Tätigkeit: Gutsbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Reitdorf bei Altenmarkt
- Präsident der Landwirtschaftlichen Gesellschaft in Salzburg
- Landesrat von Salzburg 1918-1921
Beruflicher Werdegang
- Zehenthofbauer in Reitdorf bei Altenmarkt im Pongau 1903-1927
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 23.10.2009