Simon Klug
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
23.01.1931-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 09.10.1871, Oberwald (Steiermark)
Verst.: 20.03.1945, Groß-Söding
Berufliche Tätigkeit: Grundbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Ortsschulrates von Groß-Söding
- Gemeindevorstand von Groß-Söding
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1929
- Grundbesitzer
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990