Engelbert Lengauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
26.05.1986-30.06.1988 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
17.03.1982-27.10.1985
Kurzbiografie
Geb.: 05.11.1927, Pernau (Oberösterreich)
Verst.: 17.01.2019, Rohrbach-Berg (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Beruflicher Werdegang
- Leiter des Bezirkssekretariats der ÖVP Rohrbach 1952
- Leiter der Geschäftsstelle Rohrbach
- Tätigkeit im Oberösterreichischen Bauern- und Nebenerwerbsbauernbund 1950
- Angestellter der Landwirtschaftskrankenkasse für Oberösterreich in Linz 1949
Bildungsweg
- Matura 1949
- Volks- und Mittelschule in Freistadt
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 23.01.2019