Dr. Josef Krainer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XII.-XIII. GP), ÖVP
31.03.1970-13.12.1971 - Landeshauptmann von Steiermark
04.07.1980-23.01.1996
Kurzbiografie
Geb.: 26.08.1930, Graz
Verst.: 30.12.2016, Graz
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Steirischen Bauernbundes
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung 1971-1980
- Landesparteiobmann der ÖVP Steiermark 1972
Beruflicher Werdegang
- Direktor des Steirischen Bauernbundes 1969
- Direktor-Stellvertreter des Steirischen Bauernbundes 1966
- Universitätsassistent in Graz 1962-1966
- Generalsekretär der Katholischen Aktion in der Steiermark 1956-1962
- Betriebsleiter in der elterlichen Ziegelei und Landwirtschaft
Bildungsweg
- Bologna Center der Johns Hopkins University in Bologna
- Studium der Rechte an der Universität Graz
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 09.01.2017