Franz Luttenberger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 04.08.1883, Kroisbach
Verst.: 03.10.1937, St. Margareten an der Raab
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Beruflicher Werdegang
- Grundbesitzer in St. Margarthen an der Raab
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990