Ing. Josef Kunst
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XI. GP), SPÖ
30.03.1966-31.03.1970 - Abgeordneter zum Nationalrat (IX. GP), SPÖ
13.11.1961-14.12.1962
Kurzbiografie
Geb.: 11.12.1914, Innsbruck
Verst.: 30.04.2002, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Landessekretär des ÖGB
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Tirol
Beruflicher Werdegang
- Landessekretär der ÖGB-Landesexekutive Tirol 1955
- Obermaschinist und Betriebsleiter-Stellvertreter bei der Personenseilbahn Patscherkofel Igls 1945-1954
Bildungsweg
- Höhere Staatsgewerbeschule (Maschinenbau)
- Fachschule für Schlosser
- fünf Klassen Bürgerschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 07.05.2002