Heidemaria Onodi
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIX.-XX. GP), SPÖ
15.12.1994-31.03.1998 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII. GP), SPÖ
01.12.1992-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 23.08.1957, Doppel
Berufliche Tätigkeit: Lehrschwester
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt St. Pölten 1989-1993
- Vorsitzende des Bezirksfrauenkomitees der SPÖ St. Pölten
- Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag 1998
- Zweite Präsidentin des Niederösterreichischen Landtags 1998-2001
- Landeshauptmann-Stellvertreterin von Niederösterreich seit 2001
- Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich 2001-2008
Beruflicher Werdegang
- Akademisch geprüfte Lehrerin der Gesundheits- und Krankenpflege - Lehrschwester an der Krankenpflegeschule bzw. am Krankenhaus St. Pölten 1980
- Diplomkrankenschwester 1977-1980
- Kaufmännische Angestellte 1973-1974
Bildungsweg
- Beamtenaufstiegsprüfung 1987-1989
- Universitätslehrgang für leitendes Krankenpflegepersonal 1989-1990
- Universitätslehrgang für lehrendes Krankenpflegepersonal 1985-1987
- Krankenpflegeschule 1974-1977
- Hauswirtschaftsschule 1971-1973
- Hauptschule 1967-1971
- Volksschule 1963-1967
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 11.03.2008