Anton Pirchegger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-07.05.1931 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 05.06.1885, Allerheiligen im Mürztal (Steiermark)
Verst.: 01.03.1949, Allerheiligen im Mürztal
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bezirksverwaltungsausschusses
- Fachbeirat der Agrarbauernkommission
- Landesrat der Provisorischen Landesregierung der Steiermark 1945
- Landeshauptmann von Steiermark 1945-1948
Beruflicher Werdegang
- Bauer
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990