Grete Pirchegger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
06.12.1986-07.04.1997 - Schriftführerin des Bundesrates
01.07.1989-30.06.1994
Kurzbiografie
Geb.: 11.06.1941, Stanz im Mürztal
Berufliche Tätigkeit: Bäuerin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Landesbäuerin von Steiermark seit 1991
- Kammerrätin der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark seit 1986
Beruflicher Werdegang
- Gemeindebäuerin
- Bäuerin seit 1963
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule St. Martin 1960-1961
- Pflichtschulen 1947-1955
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 07.04.1997