Georg Pischitz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 24.04.1861, Hundsheim (Niederösterreich)
Verst.: 15.05.1940, Linz
Berufliche Tätigkeit: Unterbeamter der Österreichischen Staatsbahnen
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Linzer Gemeinderates
- Bürgermeister von Grünau
- Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag 1909
Beruflicher Werdegang
- Oberoffizial der Österreichischen Staatsbahnen in Linz
- Magazinmeister
Bildungsweg
- Handelsschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990