Josef Moser
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IX.-XV. GP), SPÖ
09.06.1959-07.10.1979 - Bundesminister für Bauten und Technik
21.04.1970-08.10.1979
Kurzbiografie
Geb.: 02.01.1919, St. Lambrecht (Steiermark)
Verst.: 02.03.2003, Graz
Berufliche Tätigkeit: Landesstellendirektor der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Graz 1953-1959
Beruflicher Werdegang
- Landesstellendirektor der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter für Steiermark und Kärnten 1961
- Landessekretär der Mietervereinigung Österreichs 1947-1961
Bildungsweg
- Matura
- Mittelschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 09.03.2003