Hans Müllner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
24.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 12.02.1879, Wien
Verst.: 07.08.1951, Wien
Berufliche Tätigkeit: Parteisekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1921-1927
Beruflicher Werdegang
- Sekretär des Österreichischen Metallarbeiterverbandes
- Sekretär der SdP Wörgl und Innsbruck, Kreissekretär der SdP Viertel ober dem Manhartsberg
- Redakteur ("Deutscher Arbeiter", "Schlesische Volkspresse")
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Gürtler
- Fortbildungsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990