Josef Teufl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), CSP
20.11.1923-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 26.02.1873, Unter-Rohrendorf
Verst.: 30.10.1947, Krems
Berufliche Tätigkeit: Landwirt und Weinhauer
Stand: 02.01.1990