Otto Volker
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
27.04.1934-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 25.10.1872, Wien
Verst.: 18.09.1938, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bürgerschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizepräsident der Vereinigung der Lehrer und Schulfreunde
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
Beruflicher Werdegang
- Bürgerschuldirektor
- Lehrer
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990