Ing. Richard Weigl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), LBd
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-04.07.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
01.07.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 09.08.1878, Krems-Egelsee
Verst.: 02.08.1945, Wien
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Niederösterreichischen Landesmusterkellers
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Präsident des landwirtschaftlichen Bezirksvereins Krems
Beruflicher Werdegang
- Verfaßte zahlreiche Broschüren über Wein- und Obstbau und die Landwirtschaft
- Landwirtschaftslehrer an der Hochschule für Bodenkultur in Wien
Bildungsweg
- Höhere Lehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg
- Ackerbauschule in Feldsberg
- Realschule
- Volksschule
Stand: 02.01.1990