Georg Stempfer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (II. GP), CSP
19.03.1924-28.09.1925 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-20.11.1923
Kurzbiografie
Geb.: 14.11.1887, St. Johann am Walde (Oberösterreich)
Verst.: 29.03.1936, Ried im Innkreis
Berufliche Tätigkeit: Religionslehrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Linzer Gemeinderates
Beruflicher Werdegang
- Sekretär des christlichen Landarbeiterbundes
- Herausgeber der "Oberösterreichischen Arbeiterzeitung" und des "Landarbeiterboten"
- Religionslehrer
- Priester
Bildungsweg
- Studium der Theologie
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990