Franz Morak
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII. GP), ÖVP
30.10.2006-27.10.2008 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXII. GP), ÖVP
20.12.2002-04.03.2003 - Abgeordneter zum Nationalrat (XX.-XXI. GP), ÖVP
14.03.1996-29.02.2000 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
07.11.1994-14.01.1996 - Staatssekretär im Bundeskanzleramt
04.02.2000-11.01.2007
Kurzbiografie
Geb.: 25.05.1946, Graz
Berufliche Tätigkeit: Staatssekretär a. D.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- "Sprecher" der Ensemblevertreter des Burgtheaters 1986-1992
- Mitglied des ORF-Kuratoriums 1994-1999
Beruflicher Werdegang
- Schauspieler und Regisseur 1967-2000
Bildungsweg
- Außerordentlicher Hörer am Reinhardtseminar in Wien
- Ausbildung an der Akademie in Graz (Schauspiel und Regie)
- Humanistisches Gymnasium in Graz, Matura
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
Sonstiges
Träger der Kainzmedaille und des Albin-Skoda-Ringes.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020