Dr. Michael Krüger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXI. GP), F
13.03.2000-19.12.2002 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX.-XXI. GP), F
07.11.1994-10.02.2000 - Bundesminister für Justiz
04.02.2000-29.02.2000
Kurzbiografie
Geb.: 26.12.1955, Linz
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Ausschußmitglied der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer in Linz 1993-1998
Beruflicher Werdegang
- Rechtsanwalt in Linz seit 1985
- Rechtsanwaltsanwärter 1981-1985
- Rechtspraktikant am Landesgericht Linz 1980-1981
Bildungsweg
- Studium der Rechte an den Universitäten Linz und Wien (Dr. iur. 1980)
- Gymnasium
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 19.12.2002