Andrea Wagner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
22.03.2018-11.12.2019 - Schriftführerin des Bundesrates
01.01.2019-11.12.2019
Kurzbiografie
Geb.: 29.08.1975, Zwettl (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Landwirtin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksbauernratsobmann-Stellvertreterin im Teilbezirk Groß Gerungs
- Mitglied des Landesbauernrates Niederösterreich
Beruflicher Werdegang
- Landwirtin seit 4/1999
- Erziehungshilfe, Kinderheim Edelhof, 3163 Rohrbach an der Gölsen 1994-1995
Bildungsweg
- Fachschule Edelhof in Zwettl (Landwirtschaftl. Facharbeiter) 2010
- Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Zwettl 1989-1994
- Hauptschule in Rappottenstein 1985-1989
- Volksschule in Rappottenstein 1981-1985
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 13.12.2019