Dr. Gerhard Leitner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
12.04.2018-19.05.2020
Kurzbiografie
Geb.: 29.03.1951, Feistritz im Rosental (Kärnten)
Verst.: 19.05.2020, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Pensionist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Landeshaupstadt Klagenfurt am Wörthersee 1.3.2015-23.4.2018
- Obmann des Ausschusses für Umwelt, Energie, ÖPNV und Stadtgarten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 1.3.2015-23.4.2018
- Mitglied des Bundes Sozialdemokratischer Akademikerinnen und Akademiker, Intellektueller, Künstlerinnen und Künstler (BSA), Landesorganisation Kärnten
- Mitglied des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Kärnten
Beruflicher Werdegang
- Pensionist seit 2000
- Messedirektor, Welser Messe International Ges. m. b. H.
- Prokurist und stellvertretender Messedirektor, Klagenfurter Messe Betriebsges.m.b.H.
- Ingenieur 1974
Bildungsweg
- Doktoratsstudium der Pädagogik und Unterrichtstechnologie an der Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt (Dr. phil.) 1980-1984
- Diplomstudium der Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften an der Universität für Bildungswissenschaften (Alpen Adria Universität) in Klagenfurt (Mag. phil.) 1975-1979
- Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt in Ferlach 1966-1971
- Gymnasium in St. Paul im Lavanttal 1961-1963
- Gymnasium in Klagenfurt 1964-1966
- Volksschule in Feistritz im Rosental 1957-1961
- Präsenzdienst 1971-1972
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.12.2020