Josef Ofner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, FPÖ
12.04.2018-12.04.2023 - Ordner des Bundesrates
03.12.2020-12.04.2023
Kurzbiografie
Geb.: 09.04.1979, Friesach (Kärnten)
Berufliche Tätigkeit: Bürgermeister
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister der Marktgemeinde Hüttenberg seit 2.4.2009
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Hüttenberg 2003-2009
- Mitglied der Bundesparteileitung der FPÖ seit 2017
- Landesparteisekretär der FPÖ Kärnten 2018-2020
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Kärnten seit 2016
- Bezirksparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Sankt Veit an der Glan seit 2010
- Ortsparteiobmann der FPÖ Hüttenberg seit 2019
Beruflicher Werdegang
- Geprüfter Versicherungsfachmann BÖV, Merkur Versicherung AG 2013-2017
- Bürgermeister der Marktgemeinde Hüttenberg, Marktgemeinde Hüttenberg seit 2.4.2009
- Geschäftsführer, CMA Carinthische Musikakademie GmbH 2007-2013
- Angestellter in der Kulturabteilung, Amt der Kärntner Landesregierung 2004-2007
- Berufssoldat bei der Militärmusik Kärnten, Österreichisches Bundesheer 1999-2004
Bildungsweg
- Fernstudium Professional MBA General Management an der Donau-Universität Krems seit 2021
- Präsenzdienst 1998-1999
- Handelsakademie in Althofen 1993-1998
- Hauptschule in Hüttenberg 1989-1993
- Volksschule in Knappenberg 1985-1989
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.06.2022