Andreas Lackner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, GRÜNE
20.12.2019-04.07.2022 - Mitglied des Bundesrates, ohne Fraktion
17.12.2019-19.12.2019
Kurzbiografie
Geb.: 20.03.1968, Altneudörfl (Steiermark)
Berufliche Tätigkeit: AMS-Berater (karenziert), Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Deutsch Goritz seit 2015
- Bezirkssprecher-Stellvertreter der Grünen Südoststeiermark seit 2016
- Mitglied des Bundesvorstandes der Grünen Bäuerinnen und Bauern (GBB) Österreich seit 8/2020
- Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern Steiermark seit 7/2020
- Kammerrat der Steiermark Landwirtschaftskammer seit 3/2021
Bildungsweg
- Diplomausbildung zum Sozial- und Berufspädagogen am BFI Graz 2009-2010
- Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien 1989-2000
- Studium der Werkstoffwissenschaften an der Universität Leoben 1986-1989
- BORG Bad Radkersburg 1982-1986
- Hauptschule Deutsch Goritz 1978-1982
- Volksschule Weixelbaum 1974-1978
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 12.05.2022