Mag. Melitta Trunk
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXII.-XXIII. GP), SPÖ
20.12.2002-27.10.2008 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
08.04.1999-19.12.2002
Kurzbiografie
Geb.: 17.06.1955, Villach
Berufliche Tätigkeit: Professorin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Finkenstein 1974-1975
- Abgeordnete zum Kärntner Landtag 1990-1999
- Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Kärnten 1990-2003
- Landesparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Kärnten 1991-2004
- geschäftsführende Landesparteivorsitzende der SPÖ Kärnten 1999-2000
- Landesvorsitzende des BSA Kärnten seit 2001
- Stellvertretende Bundesvorsitzende des BSA seit 2002
- Hochschülerschaftsvorsitzende - VSStÖ Universität Klagenfurt 1973-1976
Beruflicher Werdegang
- Professorin 1984
- freie Journalistin 1980-1990
- Professorin an der Handelsakademie-International 1978-2006
Bildungsweg
- Studium an der Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt, Studienrichtungen: Germanistik und Anglistik-Amerikanistik (Mag. phil.) 1973-1978
- Bundesrealgymnasium in Villach-Perau 1965-1973
- Volksschule in Latschach, Gemeinde Finkenstein 1961-1965
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.04.2013