Hans Bürkle
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
29.10.1959-05.11.1979 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1977-30.06.1977 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1972-31.12.1972 - Staatssekretär im Bundesministerium für soziale Verwaltung
19.01.1968-21.04.1970 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1968-14.02.1968 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1963-31.12.1963
Kurzbiografie
Geb.: 16.08.1919, Bürs
Verst.: 09.08.1993, Bad Aussee
Berufliche Tätigkeit: Landesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtparteiobmann der ÖVP Bludenz 1948-1955
- Stadtrat 1950-1960
- Mitglied des Gemeinderates von Bludenz, Landesobmann des ÖAAB Vorarlberg
- Mitglied des Kuratoriums des ORF
Beruflicher Werdegang
- Landesbeamter
Bildungsweg
- Matura 1938
- humanistisches Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.08.1993