Josef Broukal
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXII.-XXIII. GP), SPÖ
20.12.2002-27.10.2008
Kurzbiografie
Geb.: 09.11.1946, Wien
Berufliche Tätigkeit: Journalist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stellvertretender Klubvorsitzender der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion - Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament 25.10.2006-26.10.2008
Beruflicher Werdegang
- Medientrainer, EDV-Journalist
- Moderator des Wissensmagazins "AHA!" bei atvplus seit 2003
- Moderator des Wissenschaftsmagazins "Modern Times" 1995-2002
- Stellvertretender Hauptabteilungsleiter Aktueller Dienst, ORF-Fernsehen und Moderator "Zeit im Bild 1" 1986-2002
- Chefredakteur ORF-Landesstudio Wien 1981-1985
- Redakteur, dann Leitender Redakteur - Innenpolitik, Chef vom Dienst und Moderator "Zeit im Bild 2" beim ORF-Fernsehen 1977-1981
- Redakteur ORF-Landesstudio Niederösterreich 1975-1977
- Leitender Sekretär für Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ Niederösterreich 1972-1974
- Freier Mitarbeiter der Austria Wochenschau und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ Bundeszentrale 1969-1974
- Lektor beim Molden-Verlag 1969-1974
Bildungsweg
- Studium an der Universität Wien (Sozialgeschichte und Anglistik) 1965-1972
- Realschule (heute: Technisch-Naturwissenschaftliches Realgymnasium) (Matura 1965)
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 15.06.2007