Marialuise Mittermüller
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXII. GP), F-BZÖ
28.04.2006-29.10.2006 - Abgeordnete zum Nationalrat (XXII. GP), F
04.02.2005-27.04.2006
Kurzbiografie
Geb.: 29.12.1952, Villach
Berufliche Tätigkeit: Bürgermeisterin und Buchhalterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeindevorstandes der Gemeinde Steindorf, Bezirk Feldkirchen in Kärnten 1991-1994
- Vizebürgermeisterin der Gemeinde Steindorf 1994-2003
- Bürgermeisterin der Gemeinde Steindorf seit 2003
Beruflicher Werdegang
- Bezirksgeschäftsführerin der FPÖ Feldkirchen 2002
- Buchhalterin - Siemens, Villach 1983-1984
- Rechnungsprüferin - AGFA Camerawerk, München 1974-1983
- Buchhalterin - Steuerberatungsbüro, Villach 1970-1973
Bildungsweg
- Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe 1967-1970
- Hauptschule 1963-1967
- Volksschule 1959-1963
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.10.2006